越南又添2位“准政治局委员”
相关文章:
越南新补选的1位政治局委员和3位书记处书记是什么来头?|苏林的又一位老乡被提升|越南又有2位中央委员将辞职|越南的2位“准政治局委员”是谁?
一
2024年8月21日下午,苏林主持公布《政治局关于动员和选派官员担任中央民运部长、中央经济部长的决定》:
1、决定越共中央委员、中央组织委员会常务副委员长梅文正同志任中央民运部部长。
2、决定越共中央委员、政府党委委员、副总理陈流光同志辞去政府副总理,担任越南共产党中央经济部部长。
梅文正和陈流光就是我所说的2位“准政治局委员”。
“准政治局委员”的意思是说,目前还不是政治局委员,但很快就是了,确定性极高,是大概率事件。
这是我自己的定义,接受批判或反驳。
二
梅文正,1961年1月1日生,籍贯是地处越南南部的隆安省德和县。
2015年1月之前,一直在隆安省工作,历任省人民委员会办公室专员,省农业农村发展厅厅长,守承县委书记,第十届中央候补委员、隆安省委委员、隆安省人民委员会副主席,省委副书记,省委常务副书记,从2010年10月开始担任省委书记,并于2011年1月当选第十一届中央委员。
2015年1月,出任中央组织部副部长。2016年1月和2021年1月,相继当选为第十二届和第十三届中央委员。
梅文正当了9年半组织部副部长,经历了4位顶头上司(分别是苏辉若、范明政、张氏梅、黎明兴)而不倒,可以说是经受了考验,这次转任重要部门的一把手,算是熬出头了。
他的前任是裴氏明怀。裴氏明怀在2021年4月出任中央民运部部长,2024年5月16日成为政治局委员,2024年7月由中央民运部部长转任河内市委书记。
在裴氏明怀之前是张氏梅,张氏梅在2021年1月在中央民运部部长任上成为政治局委员,2021年4月由中央民运部部长转任中央组织部部长,2024年5月16日辞职。
梅文正之前的两任中央民运部部长都是政治局委员,他也大有希望成为政治局委员,不过要补选成为十三大的政治局委员才行。
到了2016年1月的十四大,梅文正超过了65周岁的任职年龄上限,没机会出任政治局委员了。
他是1月1日出生的,这个出生月日有点尴尬,如果晚出生一个月,在2016年1月的十四大就不会超过65周岁的年龄上限了。
三
陈流光,1967年8月30日生,籍贯是地处越南东南部的西宁省。
现任中央政治局委员、胡志明市委书记阮文年是陈流光同省的老乡,从两人的任职履历上看,阮文年对陈流光官场生涯的影响也很大。
和阮文年一样,陈流光官场生涯前期也是一直在西宁省。陈流光从1994年6月起,先后担任西宁工业园区规划投资专员、司长,经济区管委会副主任,省计划与投资厅副厅长,西宁省盏盘县人民委员会主席、县委书记,到了2010年10月,出任西宁省人民委员会常务副主席。
反观阮文年,1999年8月,任西宁省委委员,省委组织部部长。2001年2月,任西宁省委常委、省委组织部部长。2004年6月,任西宁省委常委、省人民议会主席、省委组织部部长。2006年3月,任越南西宁省委副书记、省人民委员会主席。2010年9月,任西宁省委书记。
也就是说,从1999年陈流光32岁官场还没起势时,阮文年就开始当省委组织部长了,当了6年半后,如果说陈流光没过阮文年的手,似乎有些说不过去。而阮文年于2010年9月出任省委书记后一个月,陈流光就成为了省人民委员会常务副主席,时间点也有些凑巧。
2011年7月,阮文年离开了西宁省,陈流光留了下来,并在2015年7月成为了西宁省委书记,时年48岁,任期直到2019年2月。
2019年2月,陈流光出任胡志明市市委常务副书记,任期直至2021年4月。而在2020年10月,阮文年出任胡志明市委书记,成为陈流光的顶头上司,两人的渊源不可谓不深也。
2021年4月,出任海防市委书记。2023年1月,成为政府副总理,负责内务、科技、信息通信和外交事务。
陈流光是第十一届候补委员,第十二届、第十三届中央委员,在我看来,他很快就会被补选为第十三届政治局委员的。
他的那些前任,比如陈俊英、阮文平和王庭惠等,都是或将是政治局委员。
陈流光这个年龄,参加2031年十五大都没问题;他的这个履历,实在是大有可为,前程不可限量。
四
越南现任政治局委员共有15位,他们是苏林、范明政、陈青敏、梁强、潘廷镯、陈锦秀、阮和平、潘文江、阮春胜、阮文年、黎明兴、阮仲义、裴氏明怀、杜文战、梁三光。
“准政治局委员”有3位,除了本文提到的梅文正和陈流光这2位以外,还有1位是2024年6月升任中央办公厅主任的阮维玉。
至此,18罗汉聚齐,在人数上回到了十三大最初的政治局委员数量。
——全文完——
郑重声明:图片选自网络,如有侵权请联系删除;如需转载,敬请私信联系。